Hanes ariannol THE EAST BARNWELL COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1072923
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/10/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.05k | £26.15k | £24.24k | £22.62k | £142.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.74k | £37.56k | £39.37k | £39.26k | £136.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £98.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.