Hanes ariannol TSAI LAU-CHI CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1069997
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.04k | £302.78k | £174.67k | £13.56k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.15k | £76.03k | £74.17k | £50.12k | £77.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.