Dogfen lywodraethu WOMEN'S RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1070606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23RD JANUARY 1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 25TH JUNE 1998 AND 29TH SEPTEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 11 SEPTEMBER 2007 as amended on 31 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF WOMEN WHO ARE IN NEED BY THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION AND SUCH OTHER ASSISTANCE AS THE COMPANY SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.