Hanes ariannol PARENTKIND
Rhif yr elusen: 1072833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.52m | £1.47m | £1.50m | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.44m | £1.53m | £1.82m | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.25k | £35.18k | N/A | N/A | £9.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.50k | £6.33k | £6.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £130.84k | £142.36k | £149.25k | £123.73k | £125.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.35m | £1.30m | £1.36m | £1.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.25k | £17.09k | £15.99k | £16.87k | £23.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.46m | £1.34m | £1.43m | £1.73m | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £95.97k | £95.76k | £0 | £83.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £82.09k | £45.81k | £56.76k | £70.70k | £77.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £123.90k | £0 | £0 | £91.97k | £358.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.