Hanes ariannol MEADOWFIELDS COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1070289
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.84k | £173.19k | £218.11k | £227.40k | £234.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.99k | £196.86k | £208.71k | £222.62k | £243.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £111.56k | £117.03k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £160.74k | £42.17k | £38.30k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.