Hanes ariannol THE CHRISTIAN HEALING MISSION
Rhif yr elusen: 1080534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.31k | £939.88k | £69.99k | £75.00k | £70.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.13k | £153.18k | £129.01k | £374.12k | £59.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £98.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £2.03k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £15.14k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £824.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £71.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £150.78k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £2.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.