Hanes ariannol ESK MOORS CARING LTD
Rhif yr elusen: 1113392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £377.43k | £378.00k | £410.40k | £371.85k | £323.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £363.56k | £361.54k | £391.89k | £357.29k | £308.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £95.25k | £101.12k | £106.63k | £54.67k | £111.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.32k | £9.55k | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.