Hanes ariannol SAFER WALES
Rhif yr elusen: 1071243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.70m | £2.18m | £1.80m | £1.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.52m | £2.07m | £1.78m | £1.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.29m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £348.91k | £213.87k | £358.88k | £362.20k | £403.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £163.33k | £243.54k | £225.03k | £155.92k | £182.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £21.29k | £39.77k | £48.71k | £40.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.44m | £1.91m | £1.60m | £1.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £487 | |
|
Incwm - Arall | £893.48k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £1.52m | £2.02m | £1.78m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.03k | £25.87k | £32.34k | £43.08k | £43.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £46.67k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.