ymddiriedolwyr ANCIENT TREE FORUM
Rhif yr elusen: 1071012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Powell OBE | Cadeirydd | 05 September 2023 |
|
|
||||
Thomas Hill | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
David Wallace-Hare | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Michelle Doyle Wildman | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Cheryl Silvawood | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|||||
Matthew Searle | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Luke Barley | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Luminita Holban | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Vikki-Jane Bengtsson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Philip Allen Todd | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.