Hanes ariannol LOWESTOFT ELDERLY PEOPLE'S WELFARE COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1073036
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.88k | £74.93k | £71.90k | £34.78k | £54.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.45k | £84.81k | £67.04k | £46.84k | £60.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £1.93k | £14.50k | £20.52k | £4.83k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.