ymddiriedolwyr HAYLE-PENWITH UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1070717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA BIGGS | Cadeirydd | 12 April 2018 |
|
|
||||
Diane Punter | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Thea Warren | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Barbara Joy McClean | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Brian David Punter | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Charles Henry Upton | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Lisa Symons | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
Gaynor Hingston | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
Alison Stuckey | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Michael Stuckey | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.