Hanes ariannol THE BRIDGE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1073759
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £344.23k | £411.23k | £424.37k | £432.28k | £474.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £324.29k | £360.75k | £411.02k | £394.23k | £481.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £14.48k | £8.82k | £47.74k | £96.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £13.68k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.