Hanes ariannol LEICESTERSHIRE VOLUNTARY SECTOR RESOURCE AGENCY
Rhif yr elusen: 1072595
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £655.34k | £642.39k | £1.01m | £1.42m | £1.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £654.06k | £645.95k | £986.15k | £1.41m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £165.14k | £782.47k | £123.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £631.50k | £613.85k | £165.14k | N/A | £464.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £631.50k | £19 | £0 | £8.66k | £1.34m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £616.78k | £967.84k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £154 | £185 | £90 | £0 | £1.44k | |
|
Incwm - Arall | £23.69k | £25.41k | £41.63k | £65 | £34.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £654.06k | £645.95k | £981.05k | £1.41m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £5.10k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.52k | £2.88k | £8.49k | £11.94k | £10.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £415.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.