ymddiriedolwyr The Gibson Library Society
Rhif yr elusen: 1084210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTYN JOHN EVERETT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ian Willard | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Patricia Anne Gregory | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Ljiljana Ortolja-Baird | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Charles Henry Reese | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Dr BEN COWELL | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
Gillian Shirley Williamson | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|||||
Katherine Eleanor Corduff Cole | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
Peter Jeremy Walker | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
||||
BRUCE MUNRO | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HOWARD CARL NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BRUCE MAURICE KINGSEY TICE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.