Hanes ariannol THE STEP UP GROUP
Rhif yr elusen: 1073372
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.24k | £93.28k | £72.33k | £63.20k | £114.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.25k | £86.63k | £79.75k | £73.34k | £122.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £46.01k | £70.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.15k | £1.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.