Hanes ariannol BIRMINGHAM EDUCATION AND TRAINING ACADEMY FIRST (LIMITED)
Rhif yr elusen: 1096761
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £360 | £0 | £1.40k | £0 | £10 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.03k | £0 | £1.40k | £1.25k | £10 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.