Hanes ariannol MANCHESTER CITY F.C. FOOTBALL IN THE COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1073185
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/05/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307.20k | £669.32k | £850.55k | £941.27k | £753.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £364.44k | £650.57k | £815.21k | £933.87k | £822.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £83.90k | £102.24k | £160.56k | £204.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £2.82k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £579.78k | £747.27k | £780.71k | £548.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.83k | £1.03k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £567.99k | £720.72k | £768.72k | £619.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.13k | £9.69k | £8.78k | £9.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.