ymddiriedolwyr NEWENT INITIATIVE TRUST
Rhif yr elusen: 1074500
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH URCH | Cadeirydd | 05 March 2013 |
|
|||||
Clare Elizabeth Stone | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Tracey Gibbons | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Hester Feld | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Margaret Jane Highton | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
MARTIN STEPHEN DRAPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev SIMON ION VINCENT MASON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Trevor Bruce Fowler | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.