ymddiriedolwyr LLANYBLODWEL & PORTHYWAEN INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1072512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Robert Beckett | Cadeirydd | 13 August 2020 |
|
|
||||
Heather Janet Chestnutt | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Jayne Hindle | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Jennifer Mary Frances Lockett | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Lucy Wigley | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Madhukesh Loomba | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Hollie Elizabeth Dixon | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
BETHAN CROSS | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|||||
David Neil Williams | Ymddiriedolwr | 13 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.