ymddiriedolwyr UPPER COLWYN BAY COMMUNITY CENTRE GROUP LIMITED
Rhif yr elusen: 1071908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Gear | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Keith Roy Simmonds | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Christina Joanne Earley | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
SIAN ERIN HALEY | Ymddiriedolwr | 20 April 2012 |
|
|
||||
Jean Margaret Smith | Ymddiriedolwr | 11 March 2000 |
|
|
||||
JANE SIBLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSEMARY ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COUNCILLOR ABDUL MUKITH KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.