Dogfen lywodraethu THE WRAGBY AND DISTRICT SWIMMING CLUB
Rhif yr elusen: 1072963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (88 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 SEPTEMBER 1998 AS AMENDED 10 NOVEMBER 1998 AND 25 MARCH 2010 AND 23 JUNE 2010 AND 15 MAY 2012
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A SWIMMING POOL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF WRAGBY AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WRAGBY AND THE NEIGHBOURHOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.