ymddiriedolwyr LEEDS SURVIVOR LED CRISIS SERVICES
Rhif yr elusen: 1075160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paul Tapper | Cadeirydd | 13 November 2017 |
|
|
||||
Hafsa Sattar | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Sharon Prince | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Samantha Lowe | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Dr Hannah Potter | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Andrew Bagley | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Rosie Dent-Spargo | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
HELEN KEMP | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.