Dogfen lywodraethu INTERCONTINENTAL CHURCH SOCIETY
Rhif yr elusen: 1072584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/09/1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 31/12/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/06/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/06/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/09/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN GOSPEL BY EVANGELICAL MISSION AND MINISTRY TO ENGLISH-SPEAKING PEOPLE THROUGHOUT THE WORLD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WORLDWIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.