Hanes ariannol RICHMOND GOOD NEIGHBOURS
Rhif yr elusen: 1073852
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.97k | £13.35k | £23.66k | £34.84k | £28.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.40k | £19.23k | £21.47k | £25.86k | £26.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £1.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £3.15k | £2.24k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.