ymddiriedolwyr U3A COWBRIDGE
Rhif yr elusen: 1072693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Guy Carter | Cadeirydd | 04 August 2021 |
|
|
||||
Valerie Elaine Monaghan | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY ALDEN | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|||||
Paul Jeffrey Hawkins | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|||||
Robin Charles William Cumbes | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
Rebecca Exley | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|||||
Priscilla Cumbes | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Ian Dawson Fraser | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.