Hanes ariannol VALE OF CLWYD MIND ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1073597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £835.06k | £881.97k | £1.19m | £1.18m | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £858.91k | £941.88k | £933.23k | £1.03m | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £546.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.43k | £304.12k | £277.61k | £462.04k | £279.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.67k | £373.76k | £664.91k | £639.36k | £461.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £3.03k | £5.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £477.26k | £494.64k | £521.86k | £539.56k | £572.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £618 | £1.26k | £460 | £110 | £1.44k | |
|
Incwm - Arall | £346.52k | £12.31k | £0 | £237 | £261 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £858.91k | £941.88k | £882.10k | £1.03m | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.70k | £2.84k | £5.34k | £15.61k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £51.13k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.