Hanes ariannol BRADFORD AND AIREDALE MENTAL HEALTH ADVOCACY GROUP
Rhif yr elusen: 1078693
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £327.86k | £430.81k | £383.86k | £335.11k | £350.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £326.19k | £414.24k | £400.97k | £371.14k | £337.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.