Hanes ariannol ACT
Rhif yr elusen: 1074911
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2010 | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £183.61k | £95.48k | £128.73k | £138.08k | £138.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.48k | £135.99k | £151.71k | £142.23k | £149.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.