ymddiriedolwyr CLEETHORPES AND GRIMSBY RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1074372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROY HAMPSON | Cadeirydd | 27 June 2016 |
|
|
||||
Lisa Jayne Brooks | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Carol Dougall | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Lisa Griffin | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Susan Merriman | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
Kathryn Elizabeth Biela | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||
SARAH DIX | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
SARAH Suddaby | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
David Holmes | Ymddiriedolwr | 24 June 2013 |
|
|
||||
JULIE HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.