ymddiriedolwyr FOUR MARKS CARE
Rhif yr elusen: 1076426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Spencer | Cadeirydd | 16 October 2020 |
|
|
||||
Michael William Oates | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Mollie Thompson | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Efstathiou | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
John Thompson | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Eileen Kydd | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Barbara Thomas | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
CHARLES GERALD ROTHWELL KYDD | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
Michael Elfed Hughes | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||
Josephine M Higgins | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.