Hanes ariannol TENDRING COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1074755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £454.10k | £642.83k | £514.08k | £663.34k | £455.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £472.87k | £502.11k | £399.92k | £409.04k | £660.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £128.72k | £128.72k | £138.72k | £128.72k | £128.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £354.14k | £310.77k | £439.80k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £268.13k | £194.42k | £211.17k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £18.49k | £8.30k | £12.19k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.01k | £598 | £185 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.06k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £501.40k | £398.84k | £408.84k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £645 | £473 | £192 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.71k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £2.71k | £2.81k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £60 | £604 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.