ymddiriedolwyr TENDRING COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1074755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Casey | Cadeirydd | 26 September 2018 |
|
|
||||||
Leonard Raymond Phillips | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||||
George Taylor | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||||
Gina Placey | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||||
Vivien Chapman | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|||||||
DAVID BOLTON | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.