Hanes ariannol Dawn Charitable Trust
Rhif yr elusen: 1080649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.94k | £120.17k | £248.15k | £43.84k | £52.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.69k | £46.18k | £68.97k | £95.19k | £109.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £40.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.00k | £124.49k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.