ymddiriedolwyr KNUTSFORD MUSICAL THEATRE COMPANY (KMTC)
Rhif yr elusen: 1077477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Ireson | Cadeirydd | 16 December 2013 |
|
|
||||
Vicky Norfolk | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Ric Gauld | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Carly Maynard-Connor | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Dr Marie McMahon | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Lesley Reed | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||
Tracey Abbott | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||
Clare Elizabeth Moorhouse | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|
||||
Nick Abbott | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
Diane Cordwell | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
Kirsty Hall | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.