Hanes ariannol LIZARD CHILD TRUST (COMMUNITY HELP IMPROVING LEARNING AND DEVELOPMENT)
Rhif yr elusen: 1076871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.06k | £256.00k | £289.94k | £338.72k | £361.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £271.95k | £253.83k | £293.97k | £328.75k | £374.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £139.28k | £178.33k | £169.28k | £170.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.45k | N/A | N/A | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.