Hanes ariannol KNOWSLEY DISABILITY CONCERN
Rhif yr elusen: 1103477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £297.81k | £437.17k | £526.73k | £624.71k | £646.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £269.48k | £395.93k | £460.12k | £602.63k | £605.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £54.00k | £54.00k | £54.00k | £59.00k | £64.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.33k | £5.00k | £10.00k | N/A | £14.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £66.34k | £66.62k | £35.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £600 | £600 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £453.34k | £555.09k | £608.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £256 | £778 | £3.35k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £6.20k | £1.62k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £460.12k | £602.63k | £605.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £33.59k | £1.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.