Hanes ariannol ABU HANEEFA EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1079416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £416.96k | £530.13k | £546.96k | £733.54k | £895.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £337.28k | £441.33k | £522.23k | £626.22k | £751.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £274.06k | £189.85k | £319.51k | £411.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £253.08k | £297.52k | £410.04k | £476.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.00k | £59.60k | £4.00k | £8.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £311.74k | £392.81k | £425.71k | £479.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £129.59k | £129.42k | £200.51k | £272.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £43.41k | £61.36k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £9.35k | £10.98k | £10.41k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.