ymddiriedolwyr Little Wenlock Village Hall Committee
Rhif yr elusen: 1080317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Owen | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Laurie Rose | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
George Chancellor | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Bradley | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Karen Margaret Sloan | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Valerie Walton | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
SUSAN PARSONS MBE | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Little Wenlock Parish Council | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Brian Churm | Ymddiriedolwr | 13 April 2017 |
|
|
||||
Lena Jarl Churm | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
LOUISE PENNELLS | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
HILARY BETTS | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
ROY LESLIE PARSONS | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
HOWARD JOHN BETTS | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
SHARON JANE PICKERING | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
MARTIN TROMANS | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.