ymddiriedolwyr TELFORD AND THE WREKIN CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1077566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Charles Shelmerdine | Cadeirydd | 31 January 2018 |
|
|
||||
Timothy Elliott | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
Sherrel Fikeis | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|||||
Dipak Kothari | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
Gemma Offland | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Julie Anne Twynholm | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Samuel Thomas Chilvers | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
PAUL RICHARD CLIFFORD | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.