Hanes ariannol NEW WALTHAM CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1075785
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/03/2018 | 24/03/2019 | 24/03/2020 | 24/03/2021 | 24/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.26k | £3.90k | £720 | £2.31k | £3.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.65k | £2.58k | £660 | £1.89k | £3.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.