Hanes ariannol PETER HARRISON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1076579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.05m | £3.32m | £3.01m | £3.05m | £2.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.57m | £2.45m | £1.77m | £1.85m | £2.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £630.07k | £16.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.80m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £630.07k | £15.83k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.26m | £3.32m | £3.01m | £2.42m | £2.31m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.40m | £2.20m | £1.59m | £1.63m | £2.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £177.62k | £250.20k | £182.29k | £218.62k | £104.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.26k | £56.52k | £37.58k | £30.64k | £37.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.42m | £1.45m | £2.05m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £177.62k | £0 | £0 | £218.62k | £58.42k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.