Hanes ariannol CHARITRAK COMMON INVESTMENT FUND
Rhif yr elusen: 1077125
Cronfa Buddsoddi ar y Cyd yw’r elusen
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.37m | £19.91m | £19.93m | £18.11m | £14.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.39m | £19.85m | £19.90m | £18.09m | £14.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.