ymddiriedolwyr THE CONGLETON AND DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1076203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Dunn | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Catherine Evans | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
DIANNE SINCLAIR | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||
Sylvia Kemp | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Vincent Sparks | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Leonard Taylor | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Mark Broughton | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Sandie Boynton | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Heather Davies | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
Eileen Patricia Grigg | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.