Hanes ariannol THE CENTRE FOR SPECIALIST EDUCATIONAL ASSISTANCE
Rhif yr elusen: 1081366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.32k | £104.20k | £94.31k | £69.19k | £76.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.31k | £70.10k | £108.52k | £51.71k | £95.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £55.36k | £40.36k | £40.36k | £55.36k | £41.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.00k | £26.48k | £13.30k | £2.98k | £18.68k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.