ymddiriedolwyr SHERBORNE ASSOCIATION UK
Rhif yr elusen: 1077733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Turner | Cadeirydd | 07 November 2015 |
|
|
||||
Veronica Kathleen Burlinson | Ymddiriedolwr | 31 January 2021 |
|
|
||||
Lizzie Chappell | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||
Michaela Bullivant | Ymddiriedolwr | 02 March 2019 |
|
|
||||
CAROLINE ROBINS | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|
||||
GEMMA LOUISE HALSTEAD | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|
||||
Amy Fowler | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|
||||
Louisa Jane White | Ymddiriedolwr | 09 November 2013 |
|
|||||
Dr ELIZABETH MARSDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.