ymddiriedolwyr READ - THE READING AGENCY
Rhif yr elusen: 1085443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Edwin Lewis | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Aimee Jane Felone | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|||||
Teresa Mary Cremin | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
David Richard Shelley | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Sue Lesley Williamson | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||
Mandy Teresa de Waal | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Vera Owen | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Davinia-Louise Green | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
James Craig Sanderson | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Mohammed Zoinul Abidin | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||
Susan Claire Hall | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
Paul Nicholas Kelly | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
DEREK O'GARA | Ymddiriedolwr | 20 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.