ymddiriedolwyr HALLATON MUSEUM
Rhif yr elusen: 1080871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Theresa Keane Gilbert | Cadeirydd | 20 March 2020 |
|
|
||||
Alexandra Jane Wallace-Hicks | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Philip Gilbert | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|||||
Douglas George Stewart | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Linda Mary Jones | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|||||
Sophie Parker | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.