Hanes ariannol ADMASTON HOUSE COMMUNITY CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1078231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (89 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.00k | £106.62k | £118.68k | £116.81k | £49.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.14k | £36.35k | £25.27k | £44.49k | £73.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.34k | £1.06k | N/A | £545 | £993 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.00k | £12.00k | £46.86k | £26.62k | £4.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.