Hanes ariannol NEATH PORT TALBOT MIND ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1076817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £185.88k | £197.64k | £353.05k | £390.32k | £449.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.61k | £190.66k | £293.57k | £374.42k | £423.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £102.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £102.41k | N/A | £139.73k | £183.31k | £204.05k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.