ymddiriedolwyr ST. MICHAEL'S SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1076999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rashid Chinchanwala | Cadeirydd | 28 November 2007 |
|
|
||||
Nicholas Skelly | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Susan Ward | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Adam Scarff | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Cameron Kiggell | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
Emma Sharman | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
Mark Weatheritt | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
Julia tyson | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.